Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Johan Thomas de Neergaard(virk.: 42) | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 9,52 % |
Jakob Friis Autzen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Troels Aage Holst(virk.: 23) | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % | 17,39 % |
Niels Quist-Jensen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frederik von Lüttichau(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Jørgen Jensen(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,12 % |
Henning Otte Hansen(virk.: 27) | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % |
Knud Bjerre(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,49 % | 3,49 % | 3,49 % | 8,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Otte Hansen | 01.01.2007 | Dalsø Park 64, 3500 Værløse |
Claus Johan Thomas de Neergaard | 01.01.2007 | Gunderslevvej 17, 4160 Herlufmagle |
Frederik von Lüttichau | 01.02.2011 | Søholtvej 41, 4930 Maribo |
Troels Aage Holst | 01.10.2015 | Vrejlev Kirkevænge 2, 9760 Vrå |
Niels Quist-Jensen | 23.10.2016 | Nørrevadvej 5, 9240 Nibe |
Knud Bjerre | 01.11.2016 | Østerbrogade 218, 2100 København Ø |
Svend Jørgen Jensen | 19.12.2019 | Hyldevej 16, 8240 Risskov |
Jakob Friis Autzen | 08.08.2020 | Halkærvej 3, 9240 Nibe |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DET KGL DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB | 16125628 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKAB'S INFORMATIONS-, REJSE-, OG UDDANNELSESFOND, | 17212575 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKAB'S UNDERSTØTTELSESFOND, | 17212591 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
GODSEJER VICTOR ALBERT GOLDSCHMIDTS LEGAT. | 11647987 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.10.2000 | 36,70 (km) | Mariendalsvej 27, 2000 Frederiksberg | Grevevej 20, 2670 Greve |
21.07.2004 | 0,00 (km) | Grevevej 20, 2670 Greve | Jacob Gades Alle 12, 6600 Vejen |
13.02.2007 | 39,39 (km) | Jacob Gades Alle 12, 6600 Vejen | Axeltorv 3, 1609 København V |
17.06.2015 | 0,00 (km) | Axeltorv 3, 1609 København V | Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C |
11.01.2017 | 0,00 (km) | Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C | Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C |
14.11.2018 | 2,51 (km) | Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C | Rolighedsvej 25B, 1958 Frederiksberg C |
08.01.2024 | 0,00 (km) | Rolighedsvej 25B, 1958 Frederiksberg C | Rolighedsvej 25B, 1958 Frederiksberg C |
DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKAB'S UNDERSTØTTELSESFOND,. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1993 (11583 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Det kattens liv | 44049384 |
DETKAVI ApS | 31585589 |
Det Kgl. Bibliotek | 28988842 |
Det Kgl. Bibliotek | 40804749 |
DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKAB'S INFORMATIONS- | 17212575 |
DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKAB'S UNDERSTØTTELSESFOND | 17212591 |
Det Kgl. Forlag Buchhave | 43608681 |
DET KGL. KAPELS FOND | 11675182 |
DET KGL DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB | 20884711 |
DET KGL DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB | 16125628 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Johan Thomas de Neergaard(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 |
Jakob Friis Autzen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Troels Aage Holst(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Niels Quist-Jensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Frederik von Lüttichau(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Svend Jørgen Jensen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |
Henning Otte Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Knud Bjerre(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 8 % | 20 % | 37 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Johan Thomas de Neergaard(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 6 | 5 | 21 |
Jakob Friis Autzen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 3 | 6 |
Troels Aage Holst(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 3 | 3 | 7 |
Niels Quist-Jensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 2 | 4 |
Frederik von Lüttichau(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 4 | 1 | 13 |
Svend Jørgen Jensen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 12 | 0 | 9 |
Henning Otte Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 1 | 0 | 13 |
Knud Bjerre(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sum | 101 | 26 | 14 | 77 |
Pct. | 46 % | 12 % | 6 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |