Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dumont Hansen | 01.10.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Dumont Hansen | 23.03.2007 | 01.10.2019 | direktør |
Peter Valdemar Petersen | 01.07.1993 | 23.03.2007 | direktør |
Finn Bjarne Jensen | 01.07.1993 | 29.09.1998 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1993 | 03.12.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dumont Hansen | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Heine Dumont Hansen | 01.10.2019 | formand |
Jane Holstein Hansen | 27.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Dumont Hansen | 27.09.2012 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dumont Hansen | 27.09.2012 | 30.09.2019 | formand |
Jens Glavind | 03.07.2003 | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Heine Dumont Hansen | 03.07.2003 | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Helge Johannes Peter Vogt | 13.12.2001 | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Valdemar Petersen | 22.02.2001 | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Evan Herrig | 22.02.2001 | 04.08.2003 | formand |
Karina Petersen | 22.02.2001 | 03.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henning Sørensen | 22.02.2001 | 13.12.2001 | bestyrelsesmedlem |