Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulspilsager 67, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Erik Mann Skovbo (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Legale ejere: Erik Mann Skovbo (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Navne: SCAN WIDE ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Direktion: Erik Mann Skovbo (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-05-12 fjernes Direktion: Ole Steensbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Steensbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Bestyrelse: Jette Bente Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Direktion: Ole Steensbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Direktion: Jette Bente Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, herunder udlejning af svensk feriehytte. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2005-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2005-09-19 tilføjes Vedtægter: 2005-09-19 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Koch Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-18 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Koch Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Jette Bente Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Bestyrelse: Charlotte Mann Steensbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Direktion: Charlotte Mann Steensbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1997-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-11-23 tilføjes Navne: SCAN WIDE ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-11-22 fjernes Navne: PBH NR. 22.281 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-22 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulspilsager 67, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Mann Steensbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Legale ejere: Erik Mann Skovbo (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.281 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)