Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 15, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Navne: MICRO TRADING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-08-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Revisor: Tonna Elisabeth Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 fjernes Bestyrelse: Thor Bonde Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 fjernes Direktion: Jørgen Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2001-07-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-25 tilføjes Bestyrelse: Rolf Bonde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Bestyrelse: Gunnar Hjort Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 tilføjes Direktion: Jørgen Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Direktion: Gunnar Hjort Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-20 tilføjes Navne: MICRO TRADING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-19 fjernes Navne: MICRO WAREHOUSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er dels at drive handel med edb-udstyr samt hermed beslægtet virksomhed, dels direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed indenfor handel, industri og servicevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 tilføjes Vedtægter: 1998-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Bestyrelse: Thor Bonde Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørn Østergaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Direktion: Jørgen Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Direktion: Jørgen Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Revisor: Tonna Elisabeth Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Direktion: Jens Harbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Harbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 fjernes Bestyrelse: Bruce Leslie Lev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-21 tilføjes Navne: MICRO WAREHOUSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-20 fjernes Navne: MICRO WAREHOUSE DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Steven Purcell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Direktion: Jens Harbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Direktion: Jørgen Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jørn Østergaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 fjernes Bestyrelse: Ole Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Navne: MICRO WAREHOUSE DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-21 fjernes Navne: MWH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-21 fjernes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Navne: MWH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-21 fjernes Navne: PBH NR. 22.270 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-21 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 15, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.270 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, LL-Å AF 30.06.1997 A/S, CJ Partnership I/S, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)