Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jörg Nikutta | 18.07.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Emmanuel Francois Marie Henry | 10.04.2018 | 18.07.2023 | adm. dir |
Christian Algreen-Ussing | 27.02.2014 | 10.04.2018 | adm. dir |
Carsten Bruun | 18.11.2005 | 27.02.2014 | adm. dir |
Per Eslund Asmussen | 01.11.2000 | 18.11.2005 | adm. dir |
Bengt-Olof Kristiansson | 01.01.1997 | 03.11.1998 | adm. dir |
Henning Balle | 01.09.1994 | 31.12.1996 | adm. dir |
Bengt-Olof Kristiansson | 25.04.1941 | 01.11.2000 | adm. dir |
Søren Vinther | 25.04.1941 | 01.09.1994 | adm. dir |
Mads Madsen | 25.04.1941 | 01.10.1993 | direktør |
Ove Thastrup | 25.04.1941 | 20.01.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ott-Ebbesen | 06.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annika Linnea Svanström | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Robert Francis Whyte | 14.06.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemarie-Silvia Malischitz | 13.11.2020 | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Laurent Paul Louis Duverger-Noinski | 14.06.2018 | 13.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ignacio Rodriguez | 10.04.2018 | 06.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christine Norbom Bennborn | 25.01.2017 | 14.06.2018 | formand |
Robert Francis Whyte | 25.01.2017 | 13.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Pascal Cléré | 27.02.2014 | 10.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Ernst Hugo Knitter | 27.02.2014 | 25.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Algreen-Ussing | 23.11.2012 | 25.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ronald Christopher Shave | 10.03.2011 | 27.02.2014 | formand |
Lars Ragnar Kleppe | 10.03.2011 | 23.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bruun | 18.11.2005 | 27.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Thomas Lorentz Nörby | 18.11.2005 | 10.03.2011 | formand |
Graham Hill | 30.11.2004 | 18.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Knud Arenchild Guldborg | 05.09.2003 | 18.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Erik Assarsson | 05.09.2003 | 18.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Peter Schläpfer | 05.09.2003 | 18.11.2005 | formand |
Kurt Poul Antonsen | 05.09.2003 | 18.11.2005 | suppleant |
Benny Nørgaard | 05.09.2003 | 18.11.2005 | suppleant |
Pål Morstad | 05.09.2003 | 30.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kjærsgaard | 31.10.2001 | 18.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Erik Christensen | 31.10.2001 | 05.09.2003 | suppleant |
John Kallesøe Bøg Larsen | 31.10.2001 | 30.09.2002 | suppleant |
Steen Poulsen | 01.12.2000 | 11.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Steen Poulsen | 01.12.2000 | 01.12.2000 | suppleant |
Sven Gert Ove Sköld | 28.03.2000 | 31.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bengt-Olof Kristiansson | 01.07.1999 | 05.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Rune Kennet Nilsson | 01.07.1999 | 05.09.2003 | formand |
Svend Aage Koch-Christensen | 01.07.1999 | 28.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lyhne Hansen | 15.04.1999 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henning Tosti Nielsen | 23.02.1999 | 01.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christiansen | 12.10.1998 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Prahl Nielsen | 12.10.1998 | 15.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Petersen | 01.11.1995 | 12.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Gunner Raahede Qvist | 25.04.1941 | 05.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Marie Kjeldsen Pedersen | 25.04.1941 | 23.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kampmann | 25.04.1941 | 12.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kaare Vagner Jensen | 25.04.1941 | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Inge Frost Lundsberg | 25.04.1941 | 09.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Per Gosta Vannesjo | 25.04.1941 | 09.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Rene Greve Vernersen | 25.04.1941 | 09.05.1995 | suppleant |
Hans Jørgen Gustavsen | 25.04.1941 | 01.09.1994 | formand |
Ebbe Funk | 25.04.1941 | 19.08.1993 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Brun Hansen | 25.04.1941 | 05.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Gosta Vannesjo | 25.04.1941 | 24.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Arnfeldt Kællberg | 25.04.1941 | 27.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Inge Frost Lundsberg | 25.04.1941 | 27.08.1990 | suppleant |
Ove Thastrup | 25.04.1941 | 31.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Henning Balle | 25.04.1941 | 20.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Ove Thastrup | 25.04.1941 | 24.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Kiell Wulff Heimann | 25.04.1941 | 24.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Sillesen | 25.04.1941 | 24.05.1988 | formand |
Preben Devantier Dürr | 25.04.1941 | 12.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Hans Anton Olesen | 25.04.1941 | 04.06.1987 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Bisbjerg Nielsen | 25.04.1941 | 04.06.1987 | suppleant |
Jørn Arnfeldt Kællberg | 25.04.1941 | 04.06.1987 | suppleant |