Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Wilquin Kegel | 03.05.2004 | 30.06.2005 | direktion |
Steen Frode Nielsen | 01.07.1993 | 03.05.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Wilquin Kegel | 03.05.2004 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Tore Georg Angervall | 20.06.2000 | 30.06.2005 | formand |
Bo Lennart Simonsson | 10.06.1996 | 20.06.2000 | formand |
Carl Magnus Torstenson Greften | 01.07.1993 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Steen Frode Nielsen | 01.07.1993 | 03.05.2004 | bestyrelse |
Karl-Magnus Sjølin | 01.07.1993 | 18.05.1998 | bestyrelse |
Buster Hultmann | 01.07.1993 | 10.06.1996 | bestyrelse |