Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Anders Kamp | 05.04.2001 | 07.09.2001 | direktion |
Stig Hølledig | 04.11.1998 | 05.04.2001 | direktion |
Jens Peder Schou | 23.09.1996 | 04.11.1998 | direktion |
Jørgen Bo Fensbæk | 01.07.1993 | 23.09.1996 | direktion |
Jes Skotte Caspersen | 01.07.1993 | 24.03.1995 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1993 | 27.10.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Anders Kamp | 05.04.2001 | 07.09.2001 | bestyrelse |
Laurentius Antonius Cornelius Buchwaldt | 13.12.2000 | 07.09.2001 | bestyrelse |
Sune Pierre Dicksson | 13.12.2000 | 07.09.2001 | formand |
Hans Ohnemus | 07.12.1998 | 13.12.2000 | bestyrelse |
Lone Lindholm Hølledig | 07.12.1998 | 13.12.2000 | bestyrelse |
Kim Rothmann Løk Jensen | 13.08.1998 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Jens Peder Schou | 23.09.1996 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Stig Hølledig | 01.07.1993 | 05.04.2001 | bestyrelse |
Gerner Leander Jønsson | 01.07.1993 | 13.08.1998 | formand |
Jørgen Bo Fensbæk | 01.07.1993 | 23.09.1996 | bestyrelse |
Søren Lindkvist | 01.07.1993 | 24.03.1995 | bestyrelse |
Jes Skotte Caspersen | 01.07.1993 | 24.03.1995 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1993 | 27.10.1993 | bestyrelse |