Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-01-20 fjernes Navne: EMCAM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 7, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 fjernes Bestyrelse: Annie Tuff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 fjernes Direktion: Håkon Andreas Tuff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Vedtægter: 1994-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 tilføjes Navne: EMCAM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2906 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 7, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Annie Tuff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2906 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)