Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 101, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 1., 1067 København K (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: leif@leif-olsen.dk (offentliggjort 2023-04-28)
Den 1993-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSFIRMA LEIF OLSEN A/S. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve ejendomsmæglervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, direkte eller gennem datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Vedtægter: 2013-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-23 fjernes Revisor: FUMART A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 tilføjes Navne: CANMERC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-12 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2894 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 1., 1067 København K (offentliggjort 2023-04-28)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Legale ejere: Leif Anders Olsen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2894 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Anders Olsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, FUMART A/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)