Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 630, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 fjernes Bestyrelse: Jonna Magnussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Direktion: Jonna Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2884 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S, MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS, FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Vedtægter: 1993-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 630, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jonna Magnussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2884 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)