Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Holmblad | 20.09.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Lauritz Holmblad | 01.07.1993 | 20.09.2004 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1993 | 05.01.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Line Holmblad | 01.07.1993 | 19.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Dreyer | 01.07.1993 | 19.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jonna Magnussen | 01.07.1993 | 19.04.2002 | bestyrelsesmedlem |