Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Sværke Hansen | 03.01.2005 | 01.09.2014 | direktion |
Ken Brandt | 01.07.1993 | 03.01.2005 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1993 | 15.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jensen | 31.05.2006 | 27.08.2014 | bestyrelse |
Torben Sværke Hansen | 03.01.2005 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Ella Hansen | 03.01.2005 | 15.06.2005 | bestyrelse |
Bjarne Søren Sørensen | 05.04.2002 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Jørgen Simonsen | 29.01.2001 | 03.01.2005 | bestyrelse |
Susanne Else-Marie Brask | 15.01.1999 | 29.01.2001 | bestyrelse |
Ken Brandt | 01.07.1993 | 03.01.2005 | bestyrelse |
Josephine Roberta Brandt | 01.07.1993 | 05.04.2002 | bestyrelse |
Poul Thomas Brandt | 01.07.1993 | 15.01.1998 | formand |