Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Navne: KE PROJECT A/S (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-10-10 fjernes Bestyrelse: Anker Ernst Kreiels Ekelund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Direktion: Christian Kirkman-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 fjernes Bestyrelse: Christian Kirkman-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Trækbanen 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2014-04-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Henri Leroy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 fjernes Bestyrelse: Kai Frode Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Direktion: Christian Kirkman-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 fjernes Direktion: Kai Frode Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-04-14 fjernes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trækbanen 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2010-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 95, 3000 Helsingør (offentliggjort 2004-05-18)
Den 2010-06-29 tilføjes Bestyrelse: Christian Kirkman-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Bestyrelse: Paola Romano (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-27 tilføjes Bestyrelse: Kai Frode Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 95, 3000 Helsingør (offentliggjort 2004-05-18)
Den 2004-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 53, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 53, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-12 tilføjes Bestyrelse: Paola Romano (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Bestyrelse: Edward Stuart Sykes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, handel, investering og finansiering, samt have ejerandele i andre selskaber, herunder som holdingselskab. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2002-12-12 tilføjes Navne: KE PROJECT A/S (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2002-12-11 fjernes Navne: TOWERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2002-12-12 tilføjes Vedtægter: 2002-12-12 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Kai Frode Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-30 tilføjes Direktion: Kai Frode Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Direktion: Anker Ernst Kreiels Ekelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Binavne: GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Revisor: Flemming Keogh Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.803.000,00 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kai Frode Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Bestyrelse: Grete Ekelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Navne: TOWERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-23 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1949 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-23 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Binavne: GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-12-14)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1949 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Flemming Keogh Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)