Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Redhavnsvej 15, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-09 fjernes Navne: INCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Bestyrelse: Bertil Jacobi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Direktion: Tom De Clerk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Redhavnsvej 15, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Bestyrelse: Rene Kreipke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Bestyrelse: Anders Nødskov Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: iss.copenhagen@inchcape-shipping.com (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for shipping agentur, fragtforsendelse, tolddeklarering og andre områder, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: INCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Vedtægter: 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-31 fjernes Navne: INCHCAPE SHIPPING SERVICES (DENMARK) A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-03-04 tilføjes Direktion: Tom De Clerk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-03-02 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Jørgen Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Nødskov Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-23 fjernes Bestyrelse: Jørgen Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-01 fjernes Bestyrelse: Godwin William Giles George Marie Cattle (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: iss.copenhagen@inchcape-shipping.com (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-07 tilføjes Bestyrelse: Bernard Clinton Todd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Bestyrelse: Neil Edward Wolstenholme (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: iss.copenhagen@inchcape-shipping.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: iss.copenhagen@inchcape-shipping.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-13 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-23 tilføjes Direktion: Jørgen Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Direktion: Anne-Sofie Karen Polly Gerda Rothe Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Bestyrelse: Anne-Sofie Karen Polly Gerda Rothe Bisgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 tilføjes Bestyrelse: Claus Hyldager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Bestyrelse: Neil Edward Wolstenholme (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 fjernes Bestyrelse: Nicholas David Tonkinson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-19 fjernes Direktion: Ole Moshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-21 fjernes Bestyrelse: Graham Taylor Bog (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Bestyrelse: Charles Michael Morse (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-29 tilføjes Navne: INCHCAPE SHIPPING SERVICES (DENMARK) A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-28 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1940 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-28 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1940 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)