Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-16 fjernes Navne: HOTEL GUT FUNKENHOF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 215.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Vedtægter: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 205.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-21 tilføjes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-21 fjernes Direktion: Henrik Cederholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-19 tilføjes Navne: HOTEL GUT FUNKENHOF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-18 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2826 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2826 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)