Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Binavne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-08 tilføjes Bestyrelse: Gustav Frøbert Welinder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-08 fjernes Bestyrelse: Ditte Skoglund Dickenson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-27 tilføjes Bestyrelse: Karen Welinder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-08-27 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-09-04 fjernes Bestyrelse: Lars Lindstrøm Kjems Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 tilføjes Bestyrelse: Kristian Uddegaard Lindved Grell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-27 fjernes Bestyrelse: Uffe Lentz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-28 tilføjes Bestyrelse: Lone Borup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-06-28 fjernes Bestyrelse: Ole Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 168, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlodden 2, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-19 tilføjes Binavne: Kvitåvatn Fjellstue A/S (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-06-16 tilføjes Bestyrelse: Lone Borup (formand) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-06-16 fjernes Bestyrelse: Flemming Steen Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-15 fjernes Bestyrelse: Jens Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-06-18 fjernes Bestyrelse: Kurt Lyndgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-18 tilføjes Vedtægter: 2017-06-18 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Binavne: KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S, GAUSTATOPPEN A/S (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-28 fjernes Bestyrelse: Niels Bobach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2016-06-12 fjernes Bestyrelse: Anette Bagger Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-12 tilføjes Vedtægter: 2016-06-12 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Bobach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-06-14 fjernes Bestyrelse: Sanne Nørgaard Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-14 tilføjes Direktion: Signe Moes (direktør) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-06-14 fjernes Direktion: Torben Otto Uddegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Løwenstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-15 fjernes Bestyrelse: Mads Kjær Ingvardsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, benytte og drive Kvitåvatn Fjellstoge, Rjukan, Norge. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Vedtægter: 2014-06-15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2012-06-17 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2012-06-17 fjernes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-17 fjernes Bestyrelse: Thomas Rossen Hansen Søes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-17 tilføjes Direktion: Torben Otto Uddegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Direktion: Bjarne Hagelskær Kure (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Bestyrelse: Bjarne Hagelskær Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Hagelskær Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 fjernes Bestyrelse: Bjarne Hagelskær Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 tilføjes Direktion: Kim Folmann Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 fjernes Direktion: Bjarne Hagelskær Kure (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-16 tilføjes Navne: KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-05-15 fjernes Navne: KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2010-05-16 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 fjernes Bestyrelse: Torben Otto Uddegaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-01 fjernes Direktion: Torben Otto Uddegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-15 tilføjes Bestyrelse: Anette Bagger Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-15 fjernes Bestyrelse: Troels Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-24 tilføjes Direktion: Bjarne Hagelskær Kure (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-24 tilføjes Navne: KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-05-23 fjernes Navne: KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Bestyrelse: Karen Welinder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-29 tilføjes Bestyrelse: Flemming Hjortkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-29 fjernes Bestyrelse: Kirsten Lehmann Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Revisor: Finn Hother Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 565.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlodden 2, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-12-03)
Den 1993-04-17 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Lehmann Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-17 tilføjes Direktion: Torben Otto Uddegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-17 tilføjes Navne: KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-04-17 tilføjes Revisor: Finn Hother Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Stiftere: Troels Jensen, Torben Otto Uddegaard Jørgensen, Thomas Rossen Hansen Søes, Kurt Lyndgård, Flemming Steen Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)