Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-06-07 fjernes Navne: RUNGSTED LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 19, 1. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Stiftere: Kim Krull Jørgensen, Jan Nygaard, Finn Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-30 fjernes Direktion: Poul Nørgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt i øvrigt handels- og agenturvirksomhed af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Vedtægter: 1996-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-08 fjernes Direktion: Finn Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-08 fjernes Revisor: Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 19, 1. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Direktion: Finn Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Navne: RUNGSTED LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Revisor: Lusnoc A/S, ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Stiftere: Kim Krull Jørgensen, Jan Nygaard, Finn Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)