Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roberto Vejrup | 09.03.2007 | 22.02.2016 | direktion |
Palle Bruun Jensen | 01.05.2006 | 09.03.2007 | direktion |
Roberto Vejrup | 13.05.1993 | 01.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maibritt Holtsmark | 05.03.2007 | 22.02.2016 | bestyrelse |
Marco Vejrup | 05.03.2007 | 22.02.2016 | formand |
Ove Hedelund Nielsen | 01.05.2006 | 05.03.2007 | bestyrelse |
Palle Bruun Jensen | 01.05.2006 | 05.03.2007 | næstformand |
Roberto Vejrup | 13.05.1993 | 22.02.2016 | bestyrelse |
Marco Vejrup | 13.05.1993 | 01.05.2006 | bestyrelse |
Maibritt Holtsmark | 13.05.1993 | 01.05.2006 | bestyrelse |