Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er ren formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 tilføjes Vedtægter: 2012-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 fjernes Revisor: FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 4, 1., 5772 Kværndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 4, 1., 5772 Kværndrup (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2006-10-02 tilføjes Revisor: FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Revisor: Finn Kehlet Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 tilføjes Revisor: Finn Kehlet Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 fjernes Binavne: BUTIK'EN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 4, 1., 5772 Kværndrup (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 1, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-30 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 fjernes Revisor: JT ADVISER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-10-31 tilføjes Revisor: JT ADVISER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 1, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Binavne: BUTIK'EN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Direktion: Torben Kjeldgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Legale ejere: Torben Kjeldgård (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1993-05-18 tilføjes Navne: ApS AF 18. MAJ 1993 KVÆRNDRUP (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Reelle ejere: Torben Kjeldgård (offentliggjort 2017-08-29)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Stiftere: Torben Kjeldgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)