Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Binavne | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, produktudviklingsselskab for datterselskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Vedtægter: 2021-07-22 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVENTIX ApS. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Storper Innovation ApS. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2007-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INNOMEDITECH ApS. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2009-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVENTUA ApS. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2010-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Energy Monitoring Data Service A/S. (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2011-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICRO CLIMATE COMFORT ApS. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2014-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSKE IDÉER ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Exzeru IVS. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AK-DAN GROUP ApS. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Binavne: DenVision Holding ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Binavne: STORPER INNOVATION ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-06-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2016-06-06 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2009-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 100, 7500 Holstebro (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktudvikling, produktion, handel, finansiering samt besiddelse af fast ejendom. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: contact@denvision.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@denvision.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 100, 7500 Holstebro (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2003-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Reesens Vej 37, 7500 Holstebro (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1993-12-17 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2016-06-17)
Den 1993-12-17 fjernes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Reesens Vej 37, 7500 Holstebro (offentliggjort 2000-05-25)
Den 1993-06-25 tilføjes Binavne: STORPER INNOVATION ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1993-06-25 tilføjes Direktion: Lars Ingerslev Storper (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-25 tilføjes Legale ejere: Lars Ingerslev Storper (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1993-06-25 tilføjes Navne: DENVISION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Ingerslev Storper (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1993-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 1993-06-25 tilføjes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Stiftere: Lars Ingerslev Storper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)