Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Arne Pedersen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Arne Pedersen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Poul Møller Andersen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Bjarne Pedersen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Liselotte Olsen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Inger Pedersen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Torben Birk Jacobsen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Henning Kai Sørensen Egerup | 30.06.1966 | 11.01.1996 | bestyrelse |
Steen Fejer | 30.06.1966 | 11.01.1996 | personlig_suppleant |
Bendt Bue Alsted Christensen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | personlig_suppleant |
Bodil Marie Hansen | 30.06.1966 | 11.01.1996 | personlig_suppleant |
John Rudolf Bern | 30.06.1966 | 11.01.1996 | personlig_suppleant |
Peter Ib Rasmussen | 30.06.1966 | 16.06.1992 | bestyrelse |
Karl-Erik Roland Ønnerth | 30.06.1966 | 16.06.1992 | personlig_suppleant |
Erik Vagn Andersen | 30.06.1966 | 26.03.1991 | bestyrelse |
Svend Poulsen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | bestyrelse |
Hans Bjerregaard Jensen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | bestyrelse |
Anne Marie Aasmose Christensen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | bestyrelse |
Aage Hans Nielsen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | bestyrelse |
Bengt Stengel Petersen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | bestyrelse |
Liselotte Olsen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | personlig_suppleant |
Peter Ib Rasmussen | 30.06.1966 | 05.02.1988 | personlig_suppleant |