Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Patrick Frank Jung Christensen | 03.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Christensen | 15.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Christensen | 15.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inger Christensen | 22.10.2018 | 03.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lindeborg Johansen | 22.02.2016 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Vinkel Nielsen | 08.01.2014 | 22.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Møldrup | 15.04.1999 | 08.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Inger Christensen | 15.05.1993 | 15.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ritta Inga Rasmussen | 15.05.1993 | 06.01.1997 | bestyrelsesmedlem |