Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Vindahl Andersen | 23.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Vindahl Andersen | 13.08.2013 | 23.02.2022 | direktør |
Jens-Ole Andersen | 02.06.2000 | 25.04.2002 | direktør |
Bjarne Rasmussen | 01.06.1993 | 02.06.2000 | direktør |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.06.1993 | 07.03.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Vindahl Andersen | 01.06.1993 | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Harry Ahrendt-Jensen | 01.06.1993 | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1993 | 07.03.1994 | bestyrelsesmedlem |