Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12/11 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Revisor: Mogens Kibsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Direktion: Hans Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 96, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12/11 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 fjernes Navne: VVS FIRMAET MTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Vedtægter: 2004-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-15 tilføjes Navne: VVS FIRMAET MTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-14 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3169 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 96, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3169 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Mogens Kibsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)