Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-10-06 fjernes Navne: H. ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Direktion: Henrik Gandsø Fjordager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Revisor: THORVALD REIN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-11 tilføjes Navne: H. ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3167 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Vedtægter: 1994-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3167 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, THORVALD REIN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)