Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 6, 4281 Gørlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-03 fjernes Direktion: Bo Bruun Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-03 fjernes Navne: BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Revisor: Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-12-08 tilføjes Navne: BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-07 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3164 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-04 tilføjes Vedtægter: 1993-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 6, 4281 Gørlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3164 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)