Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Hovedbranche: Andre politiske og ideologiske organisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 fjernes Navne: DVF A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Revisor: Erling Vesterskov Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Stiftere: Poul Gudberg, Knud Høgh Knudsen, Ejerforeningen Dansk Vindmølleforsikring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Andre politiske og ideologiske organisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Bestyrelse: Sven Egestad Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Direktion: Poul Gudberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-30 tilføjes Bestyrelse: Sven Egestad Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Direktion: Poul Gudberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere og forvalte de Danske Vindmølleforsikring tilhørende midler og forestå ejerforeningens erhvervsaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-30 tilføjes Navne: DVF A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Revisor: Erling Vesterskov Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Stiftere: Poul Gudberg, Knud Høgh Knudsen, Ejerforeningen Dansk Vindmølleforsikring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Vedtægter: 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)