Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 48, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Bestyrelse: Anette Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: post@cd-profil.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Navne: CD PROFIL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Stiftere: Palle Rydder, Mogens Rydder, Allan Rydder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-15 fjernes Revisor: Ib Aamann Kvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: post@cd-profil.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-30 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 48, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2002-04-29 tilføjes Bestyrelse: Anette Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 fjernes Bestyrelse: Morten Norup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 fjernes Direktion: Ove Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er webdesign, handel og fabrikation. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Navne: CD PROFIL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-28 fjernes Navne: A/S AF 1/6-1997, ÅRHUS (offentliggjort 2001-04-20)
Den 2002-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Vedtægter: 2002-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Demstrupvej 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-27 tilføjes Bestyrelse: Morten Norup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Rydder (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 tilføjes Direktion: Ove Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 fjernes Direktion: Palle Rydder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 tilføjes Navne: A/S AF 1/6-1997, ÅRHUS (offentliggjort 2001-04-20)
Den 2001-03-26 fjernes Navne: A/S AF 1/6-1997. RANDERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-19 tilføjes Navne: A/S AF 1/6-1997. RANDERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-18 fjernes Navne: 3 R-TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-18 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Saxtorff Rydder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-18 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Kesting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 fjernes Bestyrelse: Allan Rydder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Kesting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Demstrupvej 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-10 tilføjes Bestyrelse: Allan Rydder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Direktion: Palle Rydder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-10 tilføjes Navne: 3 R-TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Revisor: Ib Aamann Kvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Stiftere: Palle Rydder, Mogens Rydder, Allan Rydder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)