Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bech Jespersen | 01.03.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels-Erik Elgaard Thomsen | 05.10.2007 | 01.03.2008 | adm. dir |
Johnny Kusk Knudsen Møller | 05.04.2005 | 05.10.2007 | direktion |
Carsten Borchert | 05.04.2005 | 05.04.2005 | direktion |
Jørn Rosenlund | 17.05.1993 | 05.01.1996 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bech Jespersen | 17.03.2008 | bestyrelse |
Johnny Kusk Knudsen Møller | 17.03.2008 | formand |
Svend Anker Fogh | 05.10.2007 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Højer Thomsen | 14.05.2007 | 05.10.2007 | bestyrelse |
Carsten Borchert | 05.04.2005 | 04.04.2006 | bestyrelse |
Per Rosenberg Andersen | 28.06.2000 | 05.10.2007 | bestyrelse |
Preben Holmboe | 17.04.2000 | 28.04.2004 | bestyrelse |
Ole Sindberg | 26.03.1996 | 28.06.2000 | bestyrelse |
Niels-Erik Elgaard Thomsen | 05.01.1996 | 05.10.2007 | bestyrelse |
Tom Tønnies | 05.01.1996 | 26.03.1996 | bestyrelse |
Knut Kurt Paul Heinrich Ahlborn | 17.05.1993 | 17.04.2000 | bestyrelse |
Jørn Rosenlund | 17.05.1993 | 05.01.1996 | bestyrelse |