Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mnp@vkst.dk (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: rij@vkst.dk (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2022-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: rij@vkst.dk (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: Bondes og Ringsings Mindefond (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2014-12-31 fjernes Navne: GÅRDEJER KRISTEN BONDE OG HUSTRU VALBORG BONDES MINDEFOND (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2007-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agrovej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulsporet 27, 4930 Maribo (offentliggjort 2002-01-25)
Den 1993-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulsporet 27, 4930 Maribo (offentliggjort 2002-01-25)
Den 1993-01-25 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-25 tilføjes Navne: GÅRDEJER KRISTEN BONDE OG HUSTRU VALBORG BONDES MINDEFOND (offentliggjort 2015-10-30)
Den 1993-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)