Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 20, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 fjernes Direktion: Mogens Lauge Lundgreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 fjernes Navne: M. L. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Revisor: REVISCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Revisor: Revisor Hans Aage Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, transportvirksomhed og andet dermed i forbindelse stånde virksomhed, investering i fast ejendom og værdipapirer samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Vedtægter: 1989-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Navne: M. L. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-27 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2373 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 20, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2373 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisor Hans Aage Sørensen, REVISCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)