Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tim Søndergaard | 01.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Haugaard Fransen | 24.05.1993 | 30.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Houland Manscher | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tim Søndergaard | 02.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Keller Hansen | 22.10.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Ringius | 22.10.2019 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lone Rehoff Pedersen | 31.05.2017 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Skak | 24.09.2007 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Steen Haugaard Fransen | 24.05.1993 | 30.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Bech Jacobsen Pedersen | 24.05.1993 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Børge Sendal From | 24.05.1993 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |