Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-06-09 fjernes Navne: LANCAROME EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 33, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Bestyrelse: Robert Marc Salmon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Direktion: Anni Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.352.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Vedtægter: 1983-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 33, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Bestyrelse: Robert Marc Salmon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Direktion: Anni Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Navne: LANCAROME EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)