Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Navne: FREDERICIA AF 25.05.2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Stiftere: Peter Johannes Christensen, Jens Peter Ross Jensen, Finn Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter samt fast ejendom og iøvrigt foretage investering og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Navne: FREDERICIA AF 25.05.2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 fjernes Navne: NORDJYSK SKURVOGNS HOLDING A/S (offentliggjort 1999-12-21)
Den 2011-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Vedtægter: 2011-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Bestyrelse: Iver Robert Tarp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Direktion: Per Rauff Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-21 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-09-05)
Den 2007-12-14 tilføjes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Bestyrelse: Finn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Direktion: Per Rauff Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Direktion: Finn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-09-05)
Den 2000-02-29 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-10 tilføjes Navne: NORDJYSK SKURVOGNS HOLDING A/S (offentliggjort 1999-12-21)
Den 1999-12-09 fjernes Navne: NORDJYSK SKURVOGNSFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-09 tilføjes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Bestyrelse: Finn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Direktion: Finn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Navne: NORDJYSK SKURVOGNSFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Stiftere: Peter Johannes Christensen, Jens Peter Ross Jensen, Finn Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)