Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Heinrich Mathiesen Jochimsen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Heinrich Mathiesen Jochimsen (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-26 tilføjes Legale ejere: Maskincenter Felsted Holding A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-26 fjernes Legale ejere: VJ HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-26 fjernes Reelle ejere: Villy Julius (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og reparationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FELSTED ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-26 fjernes Navne: MASKINCENTER FELSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Vedtægter: 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-29 tilføjes Legale ejere: VJ HOLDING AF 2008 ApS, HJ HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2008-09-29 tilføjes Reelle ejere: Villy Julius, Heinrich Mathiesen Jochimsen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsbjerg 2, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsbjerg 2, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsbjerg 2, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-15 tilføjes Direktion: Heinrich Mathiesen Jochimsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-15 tilføjes Navne: MASKINCENTER FELSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-05-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Stiftere: Villy Julius, Johannes Christian Nissen, Heinrich Mathiesen Jochimsen, Anders Brix Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)