Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 53, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Bestyrelse: Hans Bjarke Rahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Direktion: Lauge Rahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Navne: LAUGE RAHR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Stiftere: Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-26 tilføjes Bestyrelse: Gunver Rahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 tilføjes Vedtægter: 2012-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 53, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gudenåvænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gudenåvænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 53, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@rahr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Marija Rahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 fjernes Bestyrelse: Gunver Rahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-27 tilføjes Navne: LAUGE RAHR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 fjernes Navne: REVISOR LAUGE RAHR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-27 fjernes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rahr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 53, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Bestyrelse: Gunver Rahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Direktion: Lauge Rahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Navne: REVISOR LAUGE RAHR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Stiftere: Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)