Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Emil Andreas Jensen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Holden(virk.: 14) Legale ejere, Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Ole Kronholm(virk.: 39) Formand | 7,69 % | 12,82 % | 15,38 % | 15,38 % |
Claus Nygaard Jensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Svend Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ketty Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,45 % | 13,43 % | 14,92 % | 14,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Eyvind Grønberg(virk.: 22) | 13,64 % | 13,64 % | 13,64 % | 22,73 % |
Hanne Holden(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Martin Strand Jensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Hjelm Skånvad(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Thomsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaj Deleuran Evers(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Henrik Hundevad Steen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Larsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads-Peter Hjelm(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 17,78 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Nygaard Jensen | 01.12.2014 | Menggårdvej 21, 6070 Christiansfeld |
Emil Andreas Jensen | 16.08.2019 | Lundsgårdsvej 6, 6630 Rødding |
Bjarne Holden | 29.08.2023 | Rosenvænget 12, 7120 Vejle Øst |
Ole Kronholm | 01.11.2023 | Rosenørns Alle 32, 1970 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hanne Holden | ||
Bent Hjelm Skånvad | ||
Mads-Peter Hjelm | ||
Kaj Deleuran Evers | 01.01.2007 | Fynslundvej 31, 6064 Jordrup |
Jan Larsen | 28.07.2008 | Stormgaardsvej 3, 6091 Bjert |
Henrik Hundevad Steen | 08.05.2009 | Varmkærvej 6, 6040 Egtved |
Martin Strand Jensen | 04.12.2018 | Vejlby Toften 386, 8240 Risskov |
Henrik Thomsen | 18.10.2021 | Højvangen 6, 8800 Viborg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HOLDENS PLANTESKOLE A/S | 17014935 | NORMAL | Planteformering (013000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.11.2020 | 0,00 (km) | Kongeåvej 12, 6600 Vejen | Kongeåvej 12, 6600 Vejen |
18.01.2021 | 0,00 (km) | Kongeåvej 12, 6600 Vejen | Kongeåvej 12, 6600 Vejen |
HOLDENS PLANTESKOLE A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.05.1993 (11446 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HOLDENSEN INVEST ApS | 81834415 |
HOLDENSEN Miljøscreening ApS | 34720932 |
Holdensgaard - Tømrer og Snedker ApS | 39414961 |
Holdensgaard Probedience | 43014099 |
HOLDENS PLANTESKOLE A/S | 17014935 |
HOLDEPLADSEN ApS | 32780717 |
Holder 40 Holding ApS | 39691221 |
Holder 100 ApS | 39680025 |
HOLDERALT ApS | 36420081 |
HOLDERE.DK | 37764760 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Andreas Jensen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjarne Holden(virk.: 14) Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Formand | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 |
Claus Nygaard Jensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Svend Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketty Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 46 % | 0 % | 1 % | 13 % | 28 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Eyvind Grønberg(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Hanne Holden(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Martin Strand Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bent Hjelm Skånvad(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henrik Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaj Deleuran Evers(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Henrik Hundevad Steen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads-Peter Hjelm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 31 | 0 | 1 | 9 | 19 | 7 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 18 % | 16 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Emil Andreas Jensen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bjarne Holden(virk.: 14) Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 6 | 1 | 10 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Formand | 17 | 21 | 2 | 18 |
Claus Nygaard Jensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 5 | 5 | 2 | 8 |
Svend Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ketty Sørensen(virk.: 1) Stiftere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 32 | 34 | 5 | 41 |
Pct. | 29 % | 30 % | 4 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Eyvind Grønberg(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 7 | 1 | 0 |
Hanne Holden(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Martin Strand Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bent Hjelm Skånvad(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 4 |
Kaj Deleuran Evers(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 4 |
Henrik Hundevad Steen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mads-Peter Hjelm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 28 | 13 | 10 | 10 |
Pct. | 46 % | 21 % | 16 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |