Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Binavne | Tegningsregel | ||||
Navne | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: HERNING FOLKEBLAD (VESTJYLLAND) A/S (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: HERNING FOLKEBLAD (VESTJYLLAND) A/S (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thorn Truelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Jakob Hummelmose Sønderby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Frank Haberstroh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.065.002,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-02 tilføjes Binavne: OTM AVISTRYK HERNING-IKAST A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 tilføjes Bestyrelse: Thorkil Christensen (næstformand) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 fjernes Bestyrelse: Villy Guldbrand Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-24 fjernes Bestyrelse: Thorkil Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-02-25 tilføjes Navne: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-24 fjernes Navne: OTM AVISTRYK HERNING-IKAST A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: Bernhard Bo Jensen, Lars Hagen Jensen, Hanne Kirsten Nagel, Jytte Nielsen, JFM P/S, Morten Skov-Carlsen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-07-28 fjernes Bestyrelse: Jytte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-27 tilføjes Legale ejere: Morten Skov-Carlsen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-21 fjernes Legale ejere: Lise Kiertzner (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Werner Munck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-09-19 fjernes Bestyrelse: Alex Kjeld Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-05 tilføjes Legale ejere: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2016-01-04 fjernes Legale ejere: Folmer Bækkegaard, OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Frank Haberstroh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Bestyrelse: Folmer Bækkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Folmer Bækkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-24 tilføjes Bestyrelse: Alex Kjeld Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2015-06-24 fjernes Bestyrelse: Christian Lund Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: JFM P/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2015-06-01 fjernes Legale ejere: SYDDANSKE MEDIER A/S (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-21 tilføjes Legale ejere: OTM AVISTRYK A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-13 tilføjes Bestyrelse: Jytte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-13 fjernes Bestyrelse: Amalie Rigmor Axelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed samt anden i forbindelse stående håndværks- og fabrikationsvirksomhed samt udøve handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med enten bestyrelsens formand, eller næstformand, eller selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2011-01-14 tilføjes Vedtægter: 2011-01-14 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-06 fjernes Bestyrelse: Hans de Wolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: SYDDANSKE MEDIER A/S, Folmer Bækkegaard, Lars Hagen Jensen, Hanne Kirsten Nagel, Jytte Nielsen, HERNING FOLKEBLAD (VESTJYLLAND) A/S (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-22 fjernes Bestyrelse: Flemming Heiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Lund Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-18 tilføjes Legale ejere: Lise Kiertzner, Bernhard Bo Jensen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-31 fjernes Bestyrelse: Klaus Rüdiger Franz Haberstroh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Klaus Rüdiger Franz Haberstroh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden trykning (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2007-10-26 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-04 tilføjes Bestyrelse: Hans de Wolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-04 fjernes Bestyrelse: Preben Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-29 tilføjes Bestyrelse: Alex Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Navne: OTM AVISTRYK HERNING-IKAST A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2004-12-28 fjernes Navne: OFFSETTRYKKERIET MIDTJYLLAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-03 fjernes Bestyrelse: Per Norup Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jens de Wolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Vibeke Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1998-11-13 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Klaus Rüdiger Franz Haberstroh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-01 fjernes Direktion: Klaus Rüdiger Franz Haberstroh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-01 fjernes Bestyrelse: Niels Viggo Malle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-17 tilføjes Bestyrelse: Niels Viggo Malle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-17 tilføjes Direktion: Niels Viggo Malle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)