Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-22 fjernes Navne: K.Ø. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 4., 1101 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Direktion: Kjeld Ørum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Revisor: Jørgen Christian Michaelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Stiftere: Kjeld Ørum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-06 tilføjes Navne: K.Ø. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-05 fjernes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET KJELD ØRUM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Vedtægter: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 4., 1101 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Direktion: Kjeld Ørum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET KJELD ØRUM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Revisor: Jørgen Christian Michaelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Stiftere: Kjeld Ørum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)