Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elna Sørensen | 13.05.1993 | 20.04.2001 | direktion |
Niels Peder Sørensen | 13.05.1993 | 15.06.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Paul Dahl | 13.05.1993 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Karl Ove Pedersen | 13.05.1993 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Elna Sørensen | 13.05.1993 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Niels Peder Sørensen | 13.05.1993 | 15.06.1994 | bestyrelse |