Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulsø Ege 13, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 fjernes Navne: NORDIC SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Stiftere: NORDIC HOLDING AF 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-31 fjernes Direktion: Flemming Bo Pelby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulsø Ege 13, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-12-01)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Flemming Bo Pelby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, finansiering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Vedtægter: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Flemming Bo Pelby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 13, 2., 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-07 fjernes Bestyrelse: Andrew Cameron (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Bestyrelse: Niels Ravnkilde Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-10 fjernes Bestyrelse: Ole Erhardt Pagels (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Navne: NORDIC SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-28 fjernes Navne: NORDIC EQUIPMENT LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 13, 2., 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Erhardt Pagels (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-25 tilføjes Navne: NORDIC EQUIPMENT LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Stiftere: NORDIC HOLDING AF 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)