Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Navne: CONSULTING 2 ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Stiftere: Niels Brammer (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-03-15 fjernes Direktion: Jørgen Leif Joost (direktion) (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 52, 3500 Værløse (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2011-12-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2011-12-12 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2011-12-12 tilføjes Direktion: Jørgen Leif Joost (direktion) (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2011-12-12 fjernes Direktion: Niels Brammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive rådgivning og konsulentbistand samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2011-12-12 tilføjes Navne: CONSULTING 2 ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2011-12-11 fjernes Navne: TANDLÆGE NIELS BRAMMER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2011-12-12 tilføjes Vedtægter: 2011-12-12 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2011-12-12 fjernes Revisor: Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 52, 3500 Værløse (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2009-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 3, 1362 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-30 tilføjes Revisor: Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Revisor: VOLFING DATA SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 tilføjes Direktion: John Erik Haack (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 3, 1362 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Direktion: Niels Brammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Navne: TANDLÆGE NIELS BRAMMER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Revisor: VOLFING DATA SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Stiftere: Niels Brammer (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-20)