Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyparken 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Binavne: THY DATA CENTER ADMINISTRATION A/S, THY DATA ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@thydata.dk (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Legale ejere: THY DATA MANAGEMENT ApS, THY DATA INVEST ApS, EGON ØSTERGAARD HOLDING ApS, PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Navne: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyparken 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2013-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: EGON ØSTERGAARD HOLDING ApS, PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2010-12-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2010-12-13 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2010-12-13 fjernes Direktion: Flemming Idorf Beisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med EDB-programmel og -udstyr, servicevirksomhed i forbindelse med EDB, udvikling af EDB-programmel, afholdelse af kurser i forbindelse med EDB samt finansiering. (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-12-13 tilføjes Navne: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-12-12 fjernes Navne: THY DATA ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2010-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, ligesom selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2010-12-13 tilføjes Vedtægter: 2010-12-13 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-12-13 fjernes Binavne: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thydata.dk (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Bestyrelse: Bo Søndergaard Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 813.414,00 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Legale ejere: THY DATA MANAGEMENT ApS, THY DATA INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Steensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Direktion: Flemming Idorf Beisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-12 tilføjes Navne: THY DATA ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: THY DATA CENTER ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-24 tilføjes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-24 fjernes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 tilføjes Navne: THY DATA CENTER ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2001-10-22 fjernes Navne: THY DATA CENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 fjernes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-08 tilføjes Navne: THY DATA CENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-07 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4804 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-07 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Binavne: THY DATA HOLDING A/S, THY DATA CENTER ADMINISTRATION A/S, THY DATA ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4804 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-13)