Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Kristian Bach Thingstrup | 01.05.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.05.1993 | 23.12.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Bach Thingstrup | 01.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kristian Bach Thingstrup | 01.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johanne Kirstine Thingstrup | 20.06.2003 | 30.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christian Bach Thingstrup | 01.05.1993 | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |