Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-11-17 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.5.1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 52, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Direktion: Lars Leo Thylander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Direktion: Lars Leo Thylander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Direktion: Steffen Aspöck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Vedtægter: 1994-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.5.1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2750 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 52, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2750 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)