Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 15., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-07 fjernes Direktion: Jørgen Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-07 fjernes Navne: HUNDIGE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, her- under køb og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Vedtægter: 1994-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Navne: HUNDIGE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-09 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2730 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 15., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2730 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)