Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital |
Den 2002-10-16 fjernes Binavne: OLSENS BUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkstykket 5-7, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-07 fjernes Direktion: Lars Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-07 fjernes Navne: L.O. HOLDING. FREDERIKSBERG. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Revisor: Jan Kenneth Eilvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Stiftere: Lars Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 tilføjes Vedtægter: 1998-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkstykket 5-7, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Binavne: OLSENS BUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Direktion: Lars Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Navne: L.O. HOLDING. FREDERIKSBERG. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Revisor: Jan Kenneth Eilvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Stiftere: Lars Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)