Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Lnadevej 854, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Bestyrelse: Carlo Kratbak Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Direktion: Flemming Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Navne: KNUD LASSEN, MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Revisor: Ole Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Lnadevej 854, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Bestyrelse: Carlo Kratbak Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Direktion: Flemming Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirk- somhed, konsulentvirksomhed, finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Navne: KNUD LASSEN, MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Revisor: Ole Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Vedtægter: 1977-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)