Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Møller Nielsen | 24.06.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Møller Nielsen | 11.05.1993 | 20.09.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Sørensen | 26.09.2007 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Helle Møller Sørensen | 26.09.2007 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Lone Sørensen | 26.09.2007 | 24.06.2009 | formand |
Christian Møller Nielsen | 12.09.1996 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Karsten Rundkvist Albrechtsen | 12.09.1996 | 26.09.2007 | bestyrelse |
Erik Würtz | 12.09.1996 | 26.09.2007 | bestyrelse |