Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 127, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Bestyrelse: Jens Kjær Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Direktion: Jens Kjær Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: kjaerknudsen@kjaerknudsen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Navne: KK 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Stiftere: Valborg Knudsen, Jens Kjær Knudsen, Ib Kjær Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murermester- og entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-22 tilføjes Navne: KK 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-21 fjernes Navne: KJÆR KNUDSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-22 tilføjes Vedtægter: 2009-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 127, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2008-10-09)
Den 2009-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kjaerknudsen@kjaerknudsen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-06 tilføjes Bestyrelse: Mette Ravn Steenstrup Scheel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Bestyrelse: Steen Bryde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-09 fjernes Bestyrelse: Brian Søholt Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2008-10-09)
Den 2008-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 129, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 fjernes Bestyrelse: Michael Ziegler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Ziegler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Bestyrelse: Ole Viltoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Woiremose & Partner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Woiremose & Partner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 fjernes Revisor: Steen Sommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 tilføjes Navne: KJÆR KNUDSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-07 fjernes Navne: JENS KJÆR KNUDSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 129, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Viltoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Direktion: Jens Kjær Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-27 tilføjes Navne: JENS KJÆR KNUDSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Revisor: Steen Sommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Stiftere: Valborg Knudsen, Jens Kjær Knudsen, Ib Kjær Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)